Reports for Roland Stadelmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Roland Stadelmann
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Stadelmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005526161, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
MS Direct AG, in St. Gallen, CHE-101.130.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 196 vom 08.10.2021, Publ. 1005308466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gubelmann, Marcel Josef, von Eschenbach (SG), in Gossau SG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappenthuler, Sonja, von Appenzell, in Herisau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Montinaro, Vincenzo, von Gossau (SG), in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Anner, Fabrizio Sandro, von Tegerfelden, in Thalwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Graf, Luca Alexander Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Still, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Altendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Publication number: 2429949, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
MS Direct Group AG, in St. Gallen, CHE-105.864.511, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2015, Publ. 2211749). [gestrichen: Weitere Adresse: Hofackerstrasse 40, 4142 Muttenz].[gestrichen: Weitere Adresse: Ebikonerstrasse 75, 6043 Adligenswil].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Müller, Christine, von Herisau, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Trenti-Keiser, Barbara, von Lichtensteig, in St. Gallen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 2195447, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
rbc Solutions AG, bisher in Meilen, CHE-101.130.427, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 22.12.2014, Publ. 1894825).
Gründungsstatuten:
29.07.1999.
Statutenänderung:
01.06.2015.
Firma neu:
MS Direct AG.
Sitz neu:
St. Gallen.
Domizil neu:
Fürstenlandstrasse 35, 9000 St. Gallen.
Zweck neu:
Erbringung von Beratung, Dienstleistungen und Lösungen im Direktmarketing, Dialogmarketing und anverwandten Bereichen, Abwicklung telefonischer Kundendienste und Verkaufshotlines im Kundenauftrag, Anwendung von Systemen und Verfahren der Logistik auf die Kundenbetreuung im Versand von Massendrucksachen sowie Waren aller Art, Handel mit Modeartikeln und Produkten aller Art sowie Erbringung von IT-Dienstleistungen und IT-Beratungen inkl. entsprechende Vermittlungen und Schulungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 03.08.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 29.07.1999 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der RBC Marketing Services AG, in Meilen, 85 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der RBC Mediaphone AG, in Meilen, 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der RBC DiaSys Consulting AG, in Meilen, 200 Namenaktien zu CHF 100.-- der DiaSys Informatik AG, in Bern, sowie 25 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der I-GIM AG, in St. Gallen, wofür 1'000 Namenaktien zu CHF 330.-- ausgegeben werden.].[Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Gründung vom 03.08.1999 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung 15 Namenaktien zu CHF 1'000.-- der RBC Mediaphone AG, in Meilen, 200 Namenaktien zu CHF 100.-- der DiaSys Informatik AG, in Bern, 15 Namenaktien zu CHF 1'000.-- I-GIM AG, in St. Gallen, sowie 1 Stammeinlage zu EURO 70'000.-- der RBC DiaSys Consulting GmbH, in München (D), zum Preise von höchstens CHF 222'000.-- zu übernehmen.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bollinger Moro, Brigitte, von Uster und Hofstetten ZH, in Maur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diaz, Aranzazu, von Hombrechtikon, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien;
Huber, Daniel, von Brig-Glis, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stössel, Milo, von Weesen, in Teufen AR, Präsident des Verwaltungsrates und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hertig, Peter, von Oberhofen am Thunersee, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kiener, Sigmund, deutscher Staatsangehöriger, in Baden-Baden (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witzig, Tobie, von Zürich, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Billo, Daniel, von Herzogenbuchsee, in Wermatswil (Uster), mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Uster];
Bosshard, Martin, von Zürich, in Eschlikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
Diaz Blust, Isabel, von Herrliberg, in Hombrechtikon, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: von Hombrechtikon];
Hirzel, Alex, von Zürich, in Baden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Kluser, Myrio, von Ried-Brig, in Männedorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Küsnacht ZH];
Stadelmann, Roland, von Arbon, in Egnach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Straub, Hans, von Heimenhausen, in Waldstatt, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zingg, Tobias, von Gossau SG, in Gossau SG, mit Kollektivprokura zu zweien.