Reports for Roland Sprenger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Roland Sprenger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005712485, Commercial Registry Office Valais, (621)
FONDATION BROCCARD-MIGROS VALAIS, à Martigny, CHE-110.328.193, fondation (No. FOSC 8 du 13.01.2021, Publ. 1005073069).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Sprenger, Roland, de Rheinfelden, à Sion, président, avec signature collective à deux;
Jacquier, Almir, de Vérossaz, à Fully, membre, avec signature collective à deux;
Fidconsult Sàrl (CHE-380.690.217), à Sion, organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Devanthéry, Pierre Emile, de Chalais, à Massongex, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Zumofen, Thomas, de Salgesch, à Grimisuat, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Fiduciaire Vincent Epiney Sàrl (CHE-187.681.885), à Sierre, organe de révision.
Publication number: HR02-1005353707, Commercial Registry Office Valais, (626)
Fondation du Conservatoire Cantonal de Musique, à Sion, CHE-105.760.343, fondation (No. FOSC 39 du 26.02.2019, Publ. 1004575517).
Modification de l'acte de fondation:
05.05.2021.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Lamon, Anthony Charles, de Lens, à Sierre, vice-président du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président et/ou le directeur;
Elvins, Linda-Anne, de Les Bois, à Saint-Maurice, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Fournier Arlettaz, Anne Brigitte, de Nendaz, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gaspoz Rossier, Françoise, de Evolène, à Evolène, membre, sans droit de signature;
Hugon, Michaël, de Finhaut et Martigny, à Martigny, membre, sans droit de signature;
Lingenberg, Jörg Walter, ressortissant allemand, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Moret-Conforti, Sabine, de Martigny et Charrat, à Bovernier, membre, sans droit de signature;
Pannatier-Conus, Isabelle Catherine, de Mont-Noble, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Rey, Bernard, de Lens, à Sion, membre, sans droit de signature;
Roch, Jessica Mireille, de Port-Valais, à Vouvry, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Sprenger, Roland, de Rheinfelden, à Sion, membre, sans droit de signature;
Venetz Ruffieux, Cornelia, de Oberems, à Charrat, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Crettenand, Romaine, de Hérémence, à Sion, vice-présidente du conseil de fondation, avec signature collective à deux avec le président et/ou le directeur;
Biard, Lisa Sonia, de Monthey, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Gregoris, Jordan, ressortissant français, à Lausanne, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Savioz, Jérémy François, de Anniviers, à Sierre, membre du conseil de fondation, sans droit de signature;
Zay, Vérène Claire, de Gibloux, à Sion, membre du conseil de fondation, sans droit de signature.
Publication number: 1074217, Commercial Registry Office Valais, (621)
Fondation Dr Charles Broccard-Migros Valais, à Martigny, CH-621.7.001.683-7, fondation (No. FOSC 147 du 02.08.2013, Publ. 1011051).
Modification de l'acte de fondation:
12.06.2013.
Nouveau nom:
FONDATION BROCCARD-MIGROS VALAIS.
Nouveau but:
soutenir dans le cadre de leur formation professionnelle des jeunes gens dont le domicile déterminant est en Valais.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Zuber, Jean-Jacques, de Chalais, à Monthey, président, avec signature collective à deux;
Alter, Max, de Vollèges et Bagnes, à Bovernier, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Sprenger, Roland, de Rheinfelden, à Sion, président, avec signature collective à deux [précédemment: membre avec signature collective à deux];
Gander née Bussy, Dominique, de Saanen, à Salvan, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire avec signature collective à deux];
Jacquier, Almir, de Vérossaz, à Fully, membre, avec signature collective à deux;
Kuonen-Eggo, Marie Madeleine, de Leuk, à Leuk, membre, avec signature collective à deux;
Niklaus, Charles, de Neuchâtel, à Monthey, membre, avec signature collective à deux.