Reports for Christian Robert Spleiss
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Robert Spleiss
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005826470, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spleiss Property AG, in Herrliberg, CHE-101.144.139, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 24.02.2021, Publ. 1005108526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spleiss-Reller, Anka, von Baden, in Auenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian, von Schaffhausen, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005396444, Commercial Registry Office Zug, (170)
Reflex Solutions Switzerland AG, in Zug, CHE-425.236.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 199 vom 13.10.2021, Publ. 1005311368).
Firma neu:
Reflex Solutions Switzerland AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Reflex Solutions Switzerland Ltd. in liquidation). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 19.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian Robert, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005192307, Commercial Registry Office Zug, (170)
Reflex Solutions Switzerland AG, in Baar, CHE-425.236.443, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 12.05.2016, S.0, Publ. 2828591).
Statutenänderung:
28.04.2021.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Baarerstrasse 135, 6300 Zug.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Linder, Ulrich, von Lauterbrunnen, in Baar, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spleiss, Christian Robert, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].