Reports for Lennart Spira
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Lennart Spira
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 3743815, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spira GmbH, Computer Engineering, in Rüschlikon, CHE-109.545.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2017, Publ. 3732837).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spira, Jack, schwedischer Staatsangehöriger, in Tyresö (SE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spira, Lennart, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 18 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Spira, Lynn Lea, von Zürich, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Spira, Yanik Naphtali, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Publication number: 3732837, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016 publizierten TR-Eintrag Nr. 12'031 vom 04.04.2016 Spira GmbH, Computer Engineering, in Rüschlikon, CHE-109.545.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2764907).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spira, Lennart, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].
Publication number: 2315545, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Spira GmbH, Computer Engineering, in Rüschlikon, CHE-109.545.737, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 240 vom 10.12.2009, S. 34, Publ. 5385260).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spira, Lennart, von Rüschlikon, in Rüschlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: schwedischer Staatsangehöriger].