Reports for Brian Spindler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Brian Spindler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2394989, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
OKC AG, in Aesch BL, CHE-106.824.425, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 22.09.2008, S. 6, Publ. 4660026). [bisher: Die Gesellschaft führt in Basel, Fischmarkt 10, ein Geschäft unter der Enseigne 'Playtower'].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Spindler, Dr. Brian, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Spindler, Christoph, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 4660026, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
OKC AG office for science contacts, know-how transfer, commerce, in Aesch BL, CH-280.3.900.310-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2007, S. 6, Publ. 3896408).
Statutenänderung:
12.09.2008.
Firma neu:
OKC AG.
Zweck neu:
Kauf und Verkauf von Spezialitäten und Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Produkte und Programme selbst entwickeln, sowie ein- oder auslizensieren. Sie betreibt Führungs-, Personal- und Organisationsberatung und bearbeitet Projekte im Sinne einer Kontaktstelle zwischen Wissenschaft und kommerzieller Nutzung, übernimmt Redaktions- und Designaufträge von Texten, Dokumenten und Logos für die Firmen- und Produktkommunikation, inkl. Darstellungen für das Internet. Sie kann sich an andern Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 12.09.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf die Durchführung einer eingeschränkten Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puppato, Mario, von Pratteln und Zürich, in Pratteln, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spindler, Christoph, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Spindler, Andreas, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Spindler, Dr. Brian, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates].
Publication number: 3396744, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
BioEqual AG, in Muttenz, CH-280.3.005.942-0, Entwicklung und Vermarktung von Heilmitteln, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 03.02.2006, S. 4, Publ. 3226700).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Puppato, Mario, von Zürich und Pratteln, in Pratteln, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spindler, Dr. Brian, von Basel und Aesch BL, in Aesch BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bergmann, Thomas, deutscher Staatsangehöriger, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates];
Glaser-Vetterli, Ursula, von Wagenhausen, in Bubendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Gonella, Dr. Jacques, von Renens, in Dubai Marina (AE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.