Reports for Rolf Spiess
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Spiess
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1682291, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in Liestal, CHE-110.389.680, Stiftung (SHAB Nr. 13 vom 21.01.2008, S. 6, Publ. 4298388).
Urkundenänderung:
10.12.2013.
Sitz neu:
Bennwil.
Domizil neu:
c/o Erich Geiser, Nebenmattstrasse 4, 4431 Bennwil.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Gewährung eines jährlichen Beitrages an die Schulkinder des Kindergartens und der Primarschule Bennwil bzw. an Schulkinder, die Schulen besuchen, deren Trägerschaft die Einwohnergemeinde Bennwil ist.
Organisation neu:
[Streichung der Angaben zur Organisation auf Grund geänderter Eintragungsbestimmungen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäublin, Hans, von Bennwil, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Senn, Edgar, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Erich, von Bennwil, in Bennwil, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fitzé, Claude, von Neuchâtel, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerig, Markus, von Stein am Rhein, in Bennwil, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Oristal, in Nuglar-St. Pantaleon, Im Sinne des genossenschaftlichen Gedankengutes von Friedrich Wilhelm Raiffeisen Bankgeschäfte in allen bankgemässen Formen zu tätigen usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2000, S. 8927).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Nachbur, René, von Büren SO, in Büren SO, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Graf, Robert, von Dulliken, in St. Pantaleon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Saladin, Otto, von Nuglar-St. Pantaleon, in Nuglar, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wyss, Erhard, von Breitenbach, in St. Pantaleon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waser, Roland, von Wolfenschiessen, in Büren SO, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Christ, Markus, von Holderbank SO, in Nuglar, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wohlgemuth, Doris, von Seewen, in Büren SO, mit Kollektivprokura zu zweien.
Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Stiftung für die Schulkinder von Bennwil, in L i e s t a l , Gewährung eines jährlichen Beitrages zum Zwecke der Durchführung eines kleinen Ausfluges oder einer Weihnachtsfeier durch die Unterstufe der Primarschule Bennwil, Stiftung (SHAB Nr. 110 vom 12.05.1979, S. 1550).
Domizil neu:
c/o UBS AG, Rheinstrasse 12, 4410 Liestal.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teuber, Christian, von Gansingen und Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfirter, Alex, von Pratteln, in Liestal, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Senn, Edgar, von Liestal, in Liestal, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spiess, Rolf, von Anwil, in Sissach, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.