Reports for Dr. Thomas Spielmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Thomas Spielmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005374583, Commercial Registry Office Graubünden
Swiss Alpine Marathon Davos, in Davos, CHE-107.709.376, Verein (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2010, S.9, Publ. 5894076).
Statutenänderung:
15.12.2021.
Name neu:
Swissalpine.
Sitz neu:
Chur.
Domizil neu:
c/o Tuffli Events AG, Gäuggelistrasse 20, 7000 Chur.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die operative Durchführung der periodischen Sportveranstaltung "Swissalpine". Der Verein kann auch die operative Durchführung von neuen Events und Laufsportserien übernehmen.
Organisation neu:
[Gestrichene Angaben zur Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.]. [Änderung weiterer nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Clavadetscher, Werner, von Küblis, in Davos Frauenkirch (Davos), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mettier, Elisa genannt Lis, von Langwies, in Bergün/Bravuogn, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spielmann, Thomas, von Davos, in Davos Dorf (Davos), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuffli, Andrea, von Chur und Klosters, in Chur, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: von Chur und Klosters-Serneus];
Tuffli, Jon Andrea, von Chur und Klosters, in Chur, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Chur und Klosters-Serneus].
Publication number: HR01-1005324204, Commercial Registry Office Graubünden
Bündner Kunstverein, in Chur, CHE-341.225.940, c/o Bündner Kunstmuseum Chur, Bahnhofstrasse 35, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
10.06.2015.
Zweck:
Der Verein hat den Zweck, im Kanton das Interesse für die bildende Kunst in ihrer medialen Vielfalt zu wecken und zu fördern. Im Rahmen des mit dem Kanton Graubünden als Eigentümer des Kunstmuseums abgeschlossenen Vertrages veranstaltet der Bündner Kunstverein Ausstellungen von Werken der bildenden Kunst.
Mittel:
Mitgiederbeiträge, Beiträge des Kantons, Beiträge der Standortgemeinde Chur, Sponsorengelder und Spenden, Einnahmen aus Museumseintritten, Einnahmen aus dem Museumsshop, Provisionen aus Werkverkäufen aus Austellungen.
Eingetragene Personen:
Spielmann, Dr. Thomas, von Davos, in Davos, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Conrad, Alda, von Andeer, in Chur, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardelli, Enrico, von Poschiavo, in Chur, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cappellin, Giorgio, von Chur, in Chur, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Leutenegger Küng, Zilla, von Chur, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Menn, Annatina, von Zillis-Reischen, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner, Juri, von Zürich, in Lausanne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Aschwanden, Iris, von Isenthal, in Seelisberg, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Stephan, von Grüningen, in Chur, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1005248665, Commercial Registry Office Lucerne, (100)
Stiftung BEST Art Collection Luzern, in Luzern, CHE-101.829.852, Stiftung (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2019, Publ. 1004786412).
Domizil neu:
c/o Kunstmuseum Luzern, Europaplatz 1, 6005 Luzern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salvisberg-Sigg, Christine, von Zürich, in Horw, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spielmann, Thomas, von Davos, in Davos, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kratz, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Emmen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roller, Birgit Ilse, von Luzern, in Luzern, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.