Reports for Niklaus Spielmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Niklaus Spielmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005608445, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Mercedes-Benz Schweiz AG, in Schlieren, CHE-102.823.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2022, Publ. 1005593615).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pflüger, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rostetter, Reto, von Ferrera, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Niklaus, von Messen, Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumann, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Zollikon, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebel, Simon, deutscher Staatsangehöriger, in Dietikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer-Schweitzer, Annett, deutsche Staatsangehörige, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3242288, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DaimlerChrysler Schweiz Holding AG, in Schlieren, CH-020.3.906.241-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 16.12.2005, S. 24, Publ. 3151988).
Statutenänderung:
7.02.2006.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der DaimlerChrysler Schweiz AG, in Schlieren (CH-020.3.917.213-7), gemäss Fusionsvertrag vom 27.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005. Aktiven von CHF 561'368'658.-- und Passiven (Fremdkapital) von CHF 444'930'556.-- gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
DaimlerChrysler Schweiz AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(DaimlerChrysler Suisse S.A.).
Zweck neu:
Import und Handel mit Motorfahrzeugen und Motoren in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein. Die Gesellschaft kann sich an gleichen und/oder ähnlichen Unternehmen im Inland und Ausland beteiligen, Liegenschaften erwerben, veräussern und belasten und im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten. [Neue] Geschäftsstelle: Industriestrasse 1, 8620 Wetzikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Dr. Franz, von Hitzkirch und Luzern, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haase, Dr. Margarete, österreichische Staatsangehörige, in Ebersberg (D), mit Kollektivprokura zu zweien;
Wick, Dr. Paul, deutscher Staatsangehöriger, in Fellbach-Schmiden (DE), Präsident und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmucki, Alfred, von Ernetschwil, in Wetzikon ZH, Mitglied und Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winkler, Dr. Annette, deutsche Staatsangehörige, in Wiesbaden (DE), Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Triquart, Bernhard, deutscher Staatsangehöriger, in Herrliberg, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Albizzati, Renzo, von Castel San Pietro, in Zug, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reppert, Olivier, französischer Staatsangehöriger, in Thalwil, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brinker, Jan Helmut, von Zürich, in Oetwil am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Christoffel, Rico, von Ramosch, in Weiningen ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gomer, Roland, von Mellingen, in Schlieren, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grasser, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hardmeier, Tobias, von Winterthur, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Walter, von Emmen, in Widen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kohler, Patrick, von Lüsslingen, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Krümmel, Joost-Hinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Sins, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthi, Jürg, von Rüderswil, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maag, Peter, von Hüttwilen, in Tübach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spielmann, Niklaus, von Messen, Villmergen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 903782, Commercial Registry Office Zurich, (20)
DaimlerChrysler Schweiz AG, in Schlieren, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 03.02.2003, S. 23, Publ. 842268).
Domizil neu:
Bernstrasse 55, 8952 Schlieren. [Folgende Geschäftsstelle wird im Handelsregister gelöscht:]. [gestrichen: Weitere Geschäftsstelle: Vulkanstrasse 120, 8048 Zürich].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ausprung, Ulf, deutscher Staatsangehöriger, in Uitikon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Kaps, Karl-Heinz, deutscher Staatsangehöriger, in Buchs ZH, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Meyer, Herbert, von Teuffenthal BE, in Engelberg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Schlieren];
Näf, Albert, von Ittenthal, in Wohlenschwil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Künten];
Schenk, Bruno, von Eggiwil, in Lenzburg, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Wetzikon ZH];
Spielmann, Niklaus, von Messen, in Villmergen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Niederlenz];
Steinbeck, Emanuel, von Rupperswil, in Egliswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Sarmenstorf].