Reports for Ludwig Spescha
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ludwig Spescha
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006052514, Commercial Registry Office Graubünden
Spescha Garage AG, in Ilanz/Glion, CHE-107.061.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2017, Publ. 3739387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wellinger, Remo, von Schluein, in Schluein, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3739387, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Spescha Garage AG, in Ilanz/Glion, CHE-107.061.150, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 03.08.2009, Publ. 5175650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bandli-Spescha, Ludwig, von Safien, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz/Glion, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Foppa, Martin, von Lumnezia, in Ilanz/Glion, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wellinger, Remo, von Schluein, in Schluein, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2889356, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Rheingarage Ilanz GmbH, in Ilanz, CH-350.4.001.177-4, Betrieb einer Autogarage, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2002, S. 7, Publ. 579756).
Firma neu:
Rheingarage Ilanz GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 02.06.2005 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bandli, Ludwig, von Safien, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Cavelti, Ursulina, von Sagogn, in Ilanz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spescha, Ludwig, von Trun, in Ilanz, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000 [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sonder, Carli, von Salouf, in Ilanz, Liquidator, mit Einzelunterschrift.