Reports for Yves Walter Speidel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Yves Walter Speidel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4339513, Commercial Registry Office Aargau, (400)
PCI Bauprodukte AG, in Holderbank (AG), CHE-107.937.865, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2018, Publ. 4255081).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4239523, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Protektor Profil GmbH, in Regensdorf, CHE-104.859.571, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 198 vom 13.10.2015, Publ. 2423563).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aspacher, Albrecht, deutscher Staatsangehöriger, in Steinmaur, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves, von Dübendorf, in Weiningen (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6606570, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HATSUI AG, in Oetwil an der Limmat, CH-020.3.032.022-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 30 vom 13.02.2008, S. 16, Publ. 4336840).
Statutenänderung:
05.03.2012.
Sitz neu:
Weiningen ZH.
Domizil neu:
Badenerstrasse 50, 8104 Weiningen ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Bereich einer Full-Service Agentur (Beratung, Mediation, Koordination, Planung, Ausführung und Unterstützung) im kaufmännischen Bereich und den Bereichen Grafik, Eventservice, Ausstellungen und Design. Im Weiteren betreibt die Gesellschaft den Handel mit Bauneben- und Dekorationsprodukten. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Sie kann ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich mit anderen Unternehmungen zusammenschliessen..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krummenacher, Kurt, von Zürich und Flühli, in Oetwil an der Limmat, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Speidel, Yves Walter, von Dübendorf, in Weiningen ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Speidel-Huber, Denise Esther, von Schwerzenbach, in Weiningen ZH, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.