Reports for Thomas Spälti-Fritsche
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Spälti-Fritsche
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005791038, Commercial Registry Office Glarus
Spälti Druck AG, in Glarus, CHE-101.675.187, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 09.02.2016, S.0, Publ. 2656005).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spälti-Fritsche, Thomas, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Spälti, Claudia, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Spälti, Walter, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Küng, Martin, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6485818, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Spälti Druck AG, in Glarus, CH-160.3.001.410-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 159 vom 18.08.2005, S. 8, Publ. 2979496).
Statutenänderung:
23.12.2011.
Zweck neu:
Herstellund und Vertrieb von sowie Handel mit drucktechnischen Erzeugnissen aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten oder sich an solchen beteiligen, Grundeigentum erwerben und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre brieflich.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spälti-Spörri, Daniel Jacques, von Glarus und Netstal, in Schwändi, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti-Fritsche, Thomas, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Spälti, Thomas Caspar, von Glarus und Netstal];
Spälti, Walter, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spälti-Elmer, Walter, von Glarus und Netstal, in Ennenda];
Spälti-Fritsche, Claudia, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jereva AG (CH-160.3.000.878-5), in Glarus, Revisionsstelle [bisher: Jereva AG, Revisionsstelle].
Publication number: 6480692, Commercial Registry Office Glarus, (160)
Spälti Immobilien AG, in Glarus, CH-160.3.003.212-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03.10.1997, S. 7247).
Statutenänderung:
21.12.2011.
Mitteilungen neu:
Sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes bestimmt, erfolgen die Mitteilungen an die Aktionäre brieflich. Mit Erklärung vom 21.12.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jereva AG, in Glarus, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spälti, Walter, von Glarus, in Glarus, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Spälti-Elmer, Walter, von Glarus und Netstal, in Ennenda];
Spälti-Spörri, Daniel, von Glarus, in Schwändi (Glarus Süd), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Glarus und Netstal, in Schwändi];
Spälti-Fritsche, Thomas, von Glarus, in Glarus, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Spälti, Thomas Caspar, von Glarus und Netstal].