Reports for Dr. Wilhelm Josef Sonderegger
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Dr. Wilhelm Josef Sonderegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005692485, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Wiss-Beratungen AG, in Schwende-Rüte, CHE-100.888.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 28.06.2022, Publ. 1005506529).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Wilhelm Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Müller, Rudolf, von Löhningen, in Appenzell, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3396485, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
SAMSA Beteiligungs- u. Consulting AG, in Schwende, CHE-201.889.197, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284215).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Böckle, Dr. Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Lauterach (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Dr. Wilhelm Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Viganò, Adriano Pietro, von Zürich, in Zürich, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3020953, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Nachtrag zum im SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, S. 2, publizierten TR-Eintrages Nr. 418 vom 17.08.2016 Wiss-Beratungen AG, in Schwende, CHE-100.888.177, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2016, Publ. 3013785).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Wilhelm Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Dornbirn (AT), Mitglied, mit Einzelunterschrift [nicht: Delegierter, mit Einzelunterschrift].