Reports for Walter Sonderegger
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Walter Sonderegger
Holdings
Newest SOGC notifications: Walter Sonderegger
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2746085, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sonderegger Publish AG, in Weinfelden, CHE-101.744.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 123 vom 30.06.2015, Publ. 2238689).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2238685, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
SMC Treuhand AG, in Weinfelden, CHE-100.042.105, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 17.06.2013, Publ. 919977).
Statutenänderung:
18.06.2015.
Firma neu:
Sonderegger Interactive AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Internet- und anderen Marketingdienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Ioannidis-Sonderegger, Corinne, von Heiden, in Weinfelden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Preite, Patric, von Marbach SG, in Berneck, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spirig, Kurt Karl, von Diepoldsau, in Au SG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2078145, Commercial Registry Office Thurgau, (440)
Sonderegger Immobilien AG, in Weinfelden, CHE-102.479.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207556).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ioanndis, Corinne, von Heiden, in Weinfelden, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Marco, von Heiden, in Ottoberg (Märstetten), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Lotte, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sonderegger, Walter, von Heiden, in Bottighofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Märstetten, Mitglied mit Einzelunterschrift].