Reports for Hans-Rudolf Sommer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hans-Rudolf Sommer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005642416, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Wasen i. E., in Sumiswald, CHE-100.486.519, Genossenschaft (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3481357).
Domizil neu:
c/o Hans-Peter Flückiger, Hintere Kurzenei 1307, 3457 Wasen im Emmental.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steffen, Fritz, von Dürrenroth, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Sommer, Hans-Rudolf, von Sumiswald, in Wasen im Emmental (Gemeinde Sumiswald), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Bärtschi, Simon, von Lützelflüh, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hayoz, Umbert, von Ueberstorf, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bärtschi, Tobias, von Lützelflüh, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Steffen, Christian, von Lützelflüh, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Schüpbach, Patrik, von Landiswil, in Sumiswald, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Finger, Stefan, von Eriz, in Wasen im Emmental (Sumiswald), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 6657914, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Hinterthalgraben, in Walkringen, CH-035.5.010.422-7, Genossenschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2001, S. 8950).
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Hinterthalgraben in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.03.2012 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Christine Lüthi Widmer, Bahnhofstrasse 54, 3432 Lützelflüh.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aeschbacher, Heinrich, von Trachselwald, in Lützelflüh, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sommer, Hans-Rudolf, von Sumiswald, in Lützelflüh, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Iseli, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Lützelflüh, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Aeschbacher-Schlüchter, Rosa, von Trachselwald, in Lützelflüh, Mitglied, Sekretärin und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthi Widmer, Christine, von Rüderswil und Heimiswil, in Schwanden im Emmental (Rüderswil), Liquidatorin, mit Einzelunterschrift.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Hinterthalgraben, in Walkringen, Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Mildchproduzenten usw. Genossenschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.1995, S. 4298).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rupp, Rudolf, von Signau, in Walkringen, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jordi, Ueli, von Dürrenroth, in Lützelflüh, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schär, Peter, von Rüegsau, in Bigenthal, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Muster, Hans, von Lützelflüh, in Bigenthal, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Hans-Rudolf, von Sumiswald, in Lützelflüh, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier ;
Iseli, Thomas, von Hasle bei Burgdorf, in Lützelflüh, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier ;
Aeschbacher-Schlüchter, Rosa, von Trachselwald, in Lützelflüh, Mitglied, Sekretärin und Kassiererin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.