Reports for Friedrich Sommer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Friedrich Sommer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004935131, Commercial Registry Office Berne, (36)
Chalet Bovet Stiftung, in Bern, CHE-110.227.770, Stiftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2017, Publ. 3360423).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sommer, Friedrich, von Wyssachen, in Rothrist, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin Treuhand AG (CHE-115.657.379), in Muttenz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Hans Rudolf, von Madiswil, in Ittigen, Mitglied, Sekretär und Kassier des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Seiler, Hans-Rudolf, von Leimiswil, Mitglied, Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Althaus, Kristina Maria, von Wyssachen, in Brienz BE, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Di Marco & Partner AG (CHE-406.815.161), in Liebefeld (Köniz), Revisionsstelle.
Publication number: 6965644, Commercial Registry Office Berne, (36)
Blaues Kreuz der deutschen Schweiz, in Bern, CH-035.6.000.773-2, Verein (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2002, S. 2, Publ. 453640).
Statutenänderung:
21.05.2011, 02.06.2012.
Domizil neu:
Lindenrain 5, 3012 Bern .
Zweck neu:
Der Verein setzt sich in christlicher Verantwortung für Menschen mit Alkohol- und anderen Sucht- und Abhängigkeitsproblemen ein. Er leistet in direkter Hilfe und in seinem gesellschaftlichen Engagement einen Beitrag zur Verhütung und Verminderung der Folgen von Alkoholmissbrauch und Suchtverhalten. Grundlage bildet das Leitbild des Zentralverbandes. Seine Arbeit orientiert sich an anerkannten fachlichen Konzepten und basiert auf dem christlichen Glauben. Im übrigen vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Persönliche Haftung der Mitgleider ausgeschlossen.].Mittel neu: Verbandsbeiträge, Beiträge der öffentlichen Hand, Zuwendungen, Veranstaltungen und Sammlungen, Erträge aus Vermögenswerten, Abgeltungen für erbrachte Leistungen, weitere Einnahmen, Vermögensverzehr.
Organisation neu:
[Streichung der Organisation von Amtes wegen, da nicht zum Eintragungstext gehörend.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Daniel, von Horgen, in Sirnach, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sommer, Friedrich, von Wyssachen, in Rothrist, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Ernst, von Zürich, in Biberist, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buser, Christoph, von Ziefen, in Ziefen, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmerli-Hofer, Alice, von Aarburg, in Allschwil, Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüttimann, Hans, von Zürich, in Rickenbach ZH, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläppi-Burkhalter, Esther, von Wilderswil, in Oberhofen am Thunersee, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steiner-Diener, Lisette, von Muttenz und Ringgenberg BE, in Muttenz, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Suter, Conny, von Horgen, in Sirnach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Seiler, Hans Rudolf, von Madiswil, in Ittigen, stellvertretender Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil];
Lepperhoff, Lars, von Oberbalm, in Ittigen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martin Treuhand AG (CH-280.3.013.713-9), in Muttenz, Revisionsstelle.
Publication number: 4515036, Commercial Registry Office Berne, (36)
Chalet Bovet Stiftung, in Bern, CH-035.7.000.181-4, Stiftung (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2002, S. 3, Publ. 739882).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zürcher, Ernst, von Zürich, in Biberist, Mitglied, Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sommer, Friedrich, von Wyssachen, in Rothrist, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Sommer, Fred];
Genna, Gian Sandro, von Wyssachen, in Muri bei Bern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Hans-Rudolf, von Leimiswil, in Ittigen, Mitglied, Sekretär, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hehlen Treuhand AG (CH-280.3.915.339-6), in Reinach BL, Revisionsstelle.