Reports for Marc André Sola
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Marc André Sola
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005359805, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Terreus Capital AG, in Zürich, CHE-115.891.395, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 90 vom 11.05.2020, Publ. 1004886214).
Statutenänderung:
01.12.2021.
Zweck neu:
Der Zweck der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen der Vermögensverwaltung und der Anlagenberatung im Sinne des Finanzdienstleistungs- und des Finanzinstitutsgesetzes. Die Gesellschaft erbringt auch Dienstleistungen im Bereich der Portfolioanalyse sowie Dienstleistungen im Bereich der Entgegennahme und Weiterleitung von Aufträgen über Finanzinstrumente in fremden Namen und für fremde Rechnung. Die Gesellschaft kann andere, auch finanzintermediäre Tätigkeiten im Sinne des Geldwäschereigesetzes erbringen, die den Hauptzweck fördern oder unterstützen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen soweit damit keine bewilligungspflichtige Tätigkeit nach dem Bankengesetz, als Fondsleitung oder als Wertpapierhaus im Sinne des Finanzinstitutsgesetzes verbunden ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sola, Marc André, von Schaffhausen, in Dubai (AE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Triesenberg (LI)].
Publication number: HR02-1005329413, Commercial Registry Office Zurich, (20)
1291Group Switzerland AG, in Zürich, CHE-101.388.871, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2020, Publ. 1004963902).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sola, Marc André, von Schaffhausen, in Triesenberg (LI), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nüscheler, Anthony James Claus, von Zürich, in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004892591, Commercial Registry Office Zug, (170)
AditLys Medical AG, in Zug, CHE-142.137.912, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 03.03.2020, Publ. 1004843285).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sola, Marc André, von Schaffhausen, in Triesenberg (LI), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.