Reports for Marco Sohm
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Marco Sohm
Newest SOGC notifications: Marco Sohm
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR01-1005635283, Commercial Registry Office Zurich, (20)
GinGin GmbH, in Horgen, CHE-386.649.041, Dorfplatz 3, 8810 Horgen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.12.2022.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen im Gastronomiegewerbe sowie Handel mit Lebensmitteln und Getränken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 200'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 16.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Luz, Stefan, von Wädenswil, in Horgen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Luz, Nadia Erica, von Altendorf, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sohm, Giovanna, von Horgen, in Horgen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sohm, Marco, von Horgen, in Horgen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publication number: HR02-1005533703, Commercial Registry Office Zurich, (20)
HAGEO Immobilien AG, in Horgen, CHE-249.018.841, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 63 vom 01.04.2019, Publ. 1004599601).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sohm, Marco, von Horgen, in Horgen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imboden, Markus, von Ringgenberg (BE), in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Johansson, Per Nicklas, schwedischer Staatsangehöriger, in Neuheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: HR02-1005495634, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Hans Oetiker Holding AG, in Horgen, CHE-103.097.485, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 06.04.2022, Publ. 1005443875).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Oetiker Finanz AG, in Zug (CHE-102.635.210), gemäss Fusionsvertrag vom 23.03.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 171'608'145.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 125'897'279.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Günthardt, Hans-Peter, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baecke, Philippe, von Stäfa, in Endingen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nicklas, Dr. Diane, deutsche Staatsangehörige, in Aachen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sohm, Marco, von Horgen, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmuckli, Thomas, von Zürich, in Hünenberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung].