Reports for Jutta Skocic-Herms
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Jutta Skocic-Herms
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005850837, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pondera Financial Research AG, in Einsiedeln, CHE-365.935.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2021, Publ. 1005193895).
Firma neu:
Pondera Financial Research AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 26.09.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skocic-Herms, Jutta, von Hünenberg, in Schwyz, Mitglied und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1005193895, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pondera Financial Research AG, in Einsiedeln, CHE-365.935.021, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2017, Publ. 3319815).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Skocic, Peter Damjan, von Hünenberg, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Skocic-Herms, Jutta, von Hünenberg, in Schwyz, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Einsiedeln, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 3319815, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Pondera Financial Research AG, in Einsiedeln, CHE-365.935.021, Eisenbahnstrasse 19, 8840 Einsiedeln, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich von Finanzanlagen im In- und Ausland sowie den Handel mit Aktien, Obligationen und Derivaten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 26.01.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Skocic, Peter Damjan, von Hünenberg, in Einsiedeln, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Skocic-Herms, Jutta, von Hünenberg, in Einsiedeln, mit Kollektivunterschrift zu zweien.