Reports for Arto Harri Tapani Sirvio
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Arto Harri Tapani Sirvio
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2459469, Commercial Registry Office Berne, (36)
HERE Switzerland GmbH, in Zollikofen, CHE-108.322.703, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983039).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sirvio, Arto Harri Tapani, finnischer Staatsangehöriger, in Petit-Lancy (Bernex), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Christian, von Walterswil BE, in Wyssachen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 1521245, Commercial Registry Office Zurich, (20)
NOKIA (SCHWEIZ) AG, in Zürich, CHE-106.090.290, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2013, Publ. 1217387).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sirvio, Arto Harri Tapani, finnischer Staatsangehöriger, in Lancy, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nurminen, Saana Susanna, finnische Staatsangehörige, in Espoo (FI), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tainijoki, Tero Antti, finnischer Staatsangehöriger, in Genève, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dolliver, Keith Ranger, amerikanischer Staatsangehöriger, in Bellevue (WA/US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenner, Petra Helene Luzia, deutsche Staatsangehörige, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Orndorff, Benjamin, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mercer Island (WA/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].
Publication number: 1189751, Commercial Registry Office Berne, (36)
NAVTEQ Switzerland GmbH, in Zollikofen, CH-035.4.002.273-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2013, Publ. 7006848).
Statutenänderung:
11.11.2013.
Firma neu:
HERE Switzerland GmbH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erhebung, Beschaffung und Verarbeitung von geographischen Daten und topographischen Informationen zur Erstellung eines Navigationssystems für Motorfahrzeuge in der Schweiz. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmen des In- und Auslandes, die gleichartige oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen, solche Unternehmen erwerben, gründen oder pachten, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie generell alle Geschäfte tätigen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder per E-Mail.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
HERE Global B.V. (Nr. 17070436), in Veldhoven (NL), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: NAVTEQ B.V. (Nr. 17070436), in Best (NL)];
Sirvio, Arto Harri Tapani, finnischer Staatsangehöriger, in Petit-Lancy (Bernex), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Gieszen, Hans Pieter Jan, niederländischer Staatsangehöriger, in Renswoude (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelunterschrift];
Houben, Robertus Adrianus Johannes, niederländischer Staatsangehöriger, in Helmond (NL), Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.