Reports for Imre Sinka
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Imre Sinka
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005639680, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BlueGlass Interactive AG, in Zürich, CHE-113.822.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005380614).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Noth, Nicolas, von Plaffeien, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koerfer, Pablo, von Bolligen, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Urs, von Dotzigen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ryser, Karin, von Affoltern im Emmental, in Seftigen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004726141, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BlueGlass Interactive AG, in Zürich, CHE-113.822.472, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2019, Publ. 1004670803).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der dotpulse AG, in Zürich (CHE-103.796.910), gemäss Fusionsvertrag vom 27.08.2019 und Bilanz per 30.06.2019. Aktiven von CHF 426'660.15 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 407'192.82 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des zugelassenen Revisionsexperten über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haueter, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: 1077233, Commercial Registry Office Zurich, (20)
dotpulse AG, in Zürich, CH-020.3.918.681-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2011, Publ. 6253588).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sinka, Imre, von Zürich, in Uitikon, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Erni, Christian, von Volketswil, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hämmerli, Nathalie, von Vinelz, in Bremgarten AG, Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruggmann, Stefan, von Münchwilen TG, in Volketswil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.