Reports for Gilbert Frédéric Simon
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Gilbert Frédéric Simon
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005995155, Commercial Registry Office Valais, (621)
VerticAlp SA, à Finhaut, CHE-278.669.561, société anonyme (No. FOSC 5 du 09.01.2024, Publ. 1005929702).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Simon, Gilbert Frédéric, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Lepori, Gianluca, de Lugano, à Leytron, directeur, avec signature collective à deux.
Publication number: HR01-1005667399, Commercial Registry Office Valais, (621)
VerticAlp SA (VerticAlp AG) (VerticAlp Ltd), à Finhaut, CHE-278.669.561, c/o Commune de Finhaut, Rue de la Gare 1, 1925 Finhaut, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
16.01.2023.
But:
La société a pour but l'exploitation des attractions touristiques du Funiculaire, du Petit Train Panoramique, du Minifunic et du VerticAlp Café situés dans la région Le Châtelard VS - Lac d'Emosson, ainsi que toute autre activité en rapport direct ou indirect avec à ce but.
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000'000 actions nominatives de CHF 0.10 avec restriction de transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par voie électronique.
Personne(s) inscrite(s):
Murisier, Amédée, de Orsières, à Bern, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Pillet, Line Elisabeth, de Sion, à La Tour-de-Peilz, administratrice, avec signature collective à deux;
Simon, Gilbert Frédéric, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, directeur, avec signature collective à deux;
MAZARS SA (CHE-107.861.311), à Vernier, organe de révision.
Publication number: HR02-1005285290, Commercial Registry Office Valais, (621)
Simnet SA, à Val de Bagnes, CHE-362.497.898, société anonyme (No. FOSC 14 du 21.01.2021, Publ. 1005080042).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Simon, Gilbert Frédéric, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Di Natale, Joël Emanuele Julien, de Orsières, à Orsières, président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Perraudin, Florian Hubert, de Val de Bagnes, à Val de Bagnes, vice-président du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Lovisa, Blaise Victor Marius, de Orsières, à Orsières, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux.