Reports for Linus Titus Silvestri jun.
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Linus Titus Silvestri jun.
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005944102, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Silvestri AG, in Altstätten, CHE-107.285.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2022, Publ. 1005587603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silvestri, Linus, von Eggersriet, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Jakob Walter, von Zell (ZH), in Kollbrunn (Zell (ZH)), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eggel, Dominik, von Naters, in Ried-Brig, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spring, Peter, von Schüpfen, in Schüpfen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stoecklin, Milo, von Boécourt, in Montavon (Boécourt), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1005252487, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Linus Silvestri AG, in Altstätten, CHE-107.285.560, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812517).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rubin, Christian, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi b. Spiez (Aeschi bei Spiez), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wegmann, Ivo, von Rüdlingen, in Zumikon, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Silvestri, Linus, von Eggersriet, in Lüchingen (Altstätten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Spring, Jakob Walter, von Zell (ZH), in Kollbrunn (Zell (ZH)), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ackermann, Remo, von Mels, in Amlikon-Bissegg, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jaquemet, Urs, von Corcelles-près-Payerne, in Sumiswald, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: HR02-1004895811, Commercial Registry Office Appenzell I. Rh., (310)
Schweizerischer Viehhändlerverband SVV Genossenschaft, in Oberegg, CHE-100.524.870, Genossenschaft (SHAB Nr. 130 vom 07.07.2016, Publ. 2939411).
Statutenänderung:
05.05.2018.
Zweck neu:
Der SVV bezweckt gesamtschweizerisch und international die Überwachung und die Förderung der wirtschaftlichen und berufsspezifischen Interessen der Viehhändler im allgemeinen und speziell im Bereich der Gesetzgebung, Wirtschaftspolitik, Dienstleistungen und Services;
die Vertretung der Interessen des Viehhandels gegenüber Behörden, anderen Organisationen und Interessengemeinschaften sowie in der Öffentlichkeit;
die Förderung der fachlichen Aus- und Fortbildung der Mitglieder;
die Herstellung des Kontaktes zwischen den Sektionen und Branchenverbänden sowie den internationalen Kontakten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Mitglieder oder Auftraggebenden erfolgen durch Zirkular (elektronisch) und Publikation auf der Internetseite des Verbandes oder - soweit dies durch die Statuten oder das Gesetz vorgeschrieben ist - durch eingeschriebenen Brief.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kneubühler, Franz, von Bleienbach, in Bleienbach, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Silvestri, Linus, von Eggersriet, in Lüchingen (Altstätten), Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kyburz, Hans Rudolf, von Unterkulm, in Lupfig, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Santschi, Johann, von Sigriswil, in Seedorf BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sutter, Benjamin Werner, von Appenzell, in Appenzell, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.