Reports for Cornelia Silvia Sigg-Schärz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Cornelia Silvia Sigg-Schärz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2325981, Commercial Registry Office Berne, (36)
GBU Generalbau-Unternehmung AG, in Unterseen, CHE-106.503.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2015, Publ. 2248653).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brawand, Peter, von Grindelwald, in Unterseen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Arnold Oskar, genannt Oskar, von Därligen, in Ringgenberg BE, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Schärz, Oskar];
Schärz-Trachsel, Sonja, von Därligen, in Ringgenberg BE, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ryf-Schärz, Gabriela Sandra, von Därligen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schärz, Beat Urs, von Därligen, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sigg-Schärz, Cornelia Silvia, von Därligen, in Meilen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung].
Publication number: 2248653, Commercial Registry Office Berne, (36)
GBU Generalbau-Unternehmung AG, in Interlaken, CHE-106.503.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2010, S. 4, Publ. 5751862).
Statutenänderung:
25.06.2015.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsplan vom 15.04.2015 auf die neu gegründete Schärz Immobilien AG, in Unterseen (CHE-495.045.948), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 175'000.00 herabgesetzt.
Sitz neu:
Unterseen.
Domizil neu:
Bahnhofstrasse 33, 3800 Unterseen.
Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 175'000.00 [bisher: CHF 350'000.00].
Aktien neu:
350 Namenaktien zu CHF 500.00. [bisher: 700 Namenaktien zu CHF 500.00].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärz, Armin, von Därligen, in Bönigen, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift;
Schärz, Thomas Marc, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Daniel Patrick, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schärz, Markus Andreas, von Därligen, in Bönigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schärz, Beat Urs, von Därligen, in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Ringgenberg BE];
Sigg-Schärz, Cornelia Silvia, von Därligen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schärz, Cornelia Silvia, in Ringgenberg BE];
Ryf-Schärz, Gabriela Sandra, von Därligen, in Meilen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Schärz, Gabriela Sandra, in Ringgenberg BE];
BDO AG (CHE-430.259.378), in Bern, Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-035.9.003.690-9)].