Reports for Richard Sigg
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Richard Sigg
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005685919, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
BuWei GmbH, in Dörflingen, CHE-498.217.654, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2022, Publ. 1005511406).
Statutenänderung:
15.02.2023.
Sitz neu:
Neuhausen am Rheinfall.
Domizil neu:
c/o Mäder + Baumgartner Treuhand AG, Schwanenfelsstrasse 10a, 8212 Neuhausen am Rheinfall.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberli, Stefan, von Hüttwilen, in Diessenhofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Kuew (UA), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR01-1005511406, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
BuWei GmbH, in Dörflingen, CHE-498.217.654, c/o Richard Sigg, Hinterdorf 40, 8239 Dörflingen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
14.06.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweck die Produktion von landwirtschaftlichen Produkten, den Handel mit Landmaschinen sowie den Gastronomiebetrieb. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 14.06.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Eberli, Stefan, von Hüttwilen, in Kiew (UA), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 5714686, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Markus Sigg GmbH, in Dörflingen, CH-290.4.013.161-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 03.11.2009, S. 13, Publ. 5323520).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sigg, Richard, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00;
Sigg, Philipp, von Dörflingen, in Dörflingen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sigg, Isabelle, von Dörflingen, in Dörflingen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sigg, Markus, von Dörflingen, in Dörflingen, Geschäftsführer und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 58'000.00 [bisher: Vorsitzender Geschäftsführer und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].