Reports for Johannes Sieweke
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Johannes Sieweke
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1100383, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
Trägerverbund autonomer Kleinst-Einrichtungen (TAKE), in Dornach, CH-241.6.002.323-7, Verein (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2004, S. 10, Publ. 2271702).
Statutenänderung:
29.04.2005, 20.05.2011, 15.04.2013.
Name neu:
Verein TAKE.
Domizil neu:
Schlossweg 22, 4143 Dornach.
Zweck neu:
Unterstützung, Betreuung, Förderung, Beratung und Begleitung von Menschen mit Behinderungen im Sinne von Artikel 4 IVG in Verbindung mit Artikel 8 ATSG.
Mittel neu:
Mitgliederbeiträge, Einkünfte aus seinen Angeboten, Kapital- und Zinserträge, Spenden, Legate und Zuwendungen. [gestrichen: Mittel: Individuelle Beiträge der Invalidenversicherung, des Kantons und der Gemeinden an die Kosten der Aufenthaltstage der Betreuten in den TAKE-Einrichtungen;
individuelle Beiträge der Versorger an die Kosten der Aufenthaltstage in den TAKE-Einrichtungen;
Bundesbeiträge an die Betriebskosten der TAKE-Einrichtungen nach Bundesrecht;
kantonale Betriebsbeiträge und Beiträge an den Mehraufwand der TAKE-Einrichtungen;
eventuelle Kapitalerträge und Zinsen aus dem Vereinsvermögen bzw. dem Vermögen der TAKE-Einrichtungen;
eventuelle Erlöse aus dem Arbeits- und Beschäftigungsbereich der TAKE-Einrichtungen;
Spenden, Legate und andere Zuwendungen;
Mitgliederbeiträge.].Organisation neu: [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sieweke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Roland, von Lotzwil, in Dornach, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Reinhard, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stöckli, Gregor, von Muri AG, in Wald ZH, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Allenspach, Anita, von Muolen, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buschor, Karl, von Altstätten, in Münchenstein, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Ursula, von Basel, in Pratteln, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Duggingen, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Maeder Treuhand AG (CH-036.3.050.684-0), in Ittigen, Revisionsstelle.
Publication number: 5785702, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Büro Sieweke, in Basel, CH-270.1.013.331-0, Einzelunternehmen (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2008, S. 5, Publ. 4292044).
Firma neu:
johannes sieweke, entwicklung und evaluation.
Domizil neu:
Gerbergasse 30, 4001 Basel.
Zweck neu:
Begleitung der Entwicklung von Menschen und Organisationen, Coaching, Supervision, Mediation. Qualitätsmanagement, Evaluations- und Auditierungsdienstleistungen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sieweke, Johannes, von Eriz, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift [bisher: deutscher Staatsangehöriger].
Publication number: 2036886, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Büro Sieweke, in Basel, Gundeldingerstr. 139, 4008 Basel, Einzelfirma (Neueintragung).
Zweck:
Administrative Dienstleistungen, Projektmanagement. Qualitätssicherung für selbstverwaltete Organisationen, Konfliktmanagement und Mediation.
Eingetragene Personen:
Sieweke, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Inhaber, mit Einzelunterschrift.