Reports for Werner Siegrist
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Werner Siegrist
Newest SOGC notifications: Werner Siegrist
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005423792, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektro W. Siegrist AG, in Langenthal, CHE-104.479.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2020, Publ. 1004939333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Stefan, von Speicher, in Schindellegi (Feusisberg), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004939333, Commercial Registry Office Berne, (36)
Elektro W. Siegrist AG, in Langenthal, CHE-104.479.406, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134877).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eugster, Stefan, von Speicher, in Schindellegi (Feusisberg), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Langenthal, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift];
Zwygart, Benyamin, von Krauchthal, in Brittnau, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7050466, Commercial Registry Office Berne, (36)
hese-service gmbh, bisher in Stein AG, CH-400.4.021.683-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2008, S. 2, Publ. 4593162).
Gründungsstatuten:
10.07.2000.
Statutenänderung:
29.01.2013.
Firma neu:
Bleue Cote GmbH.
Sitz neu:
Langenthal.
Domizil neu:
Ringstrasse 61b, 4900 Langenthal.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Tourismusgewerbe. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, solche gründen, übernehmen oder mit ihnen fusionieren, Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und alle Geschäfte tätigen, welche zur Förderung des Zwecks als geeignet erscheinen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung vom 10.07.2000 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 10.07.2000 Aktiven von CHF 25'732.71 und Passiven von CHF 6732.71 der nicht eingetragenen Einzelunternehmen 'Helmut Senger', in Stein AG, gemäss Bilanz per 31.12.1999, zum Preise von CHF 19'000.--, der voll an das Stammkapital angerechnet wird.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senger, Helmut, von Stein AG, in Stein AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Werner, von Vordemwald, in Langenthal, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Siegrist, Marc, von Vordemwald, in Laufenburg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Siegerist, Marc, Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].