Reports for Christian Siegenthaler
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Siegenthaler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005164831, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Oberlangenegg, in Oberlangenegg, CHE-102.063.354, Genossenschaft (SHAB Nr. 83 vom 01.05.2013, S.0, Publ. 7172652).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scheuner, Hansrudolf, von Oberbalm, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber-Kropf, Fritz, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fahrni, Markus, von Unterlangenegg, in Süderen (Oberlangenegg), Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung;
Haldimann, Ulrich, genannt Ueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Sekretär der Verwaltung oder dem Kassier der Verwaltung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gerber, Franz, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gyger, Fritz, von Eriz, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten der Verwaltung oder dem Vizepräsidenten der Verwaltung;
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Süderen (Oberlangenegg), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 7172652, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Oberlangenegg, in Oberlangenegg, CH-092.5.008.975-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2006, S. 4, Publ. 3318158).
Statutenänderung:
15.03.2013.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Persönliche Haftung der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [gestrichen: Die Mitglieder haften persönlich und solidarisch für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft, wenn deren Vermögen nicht ausreicht.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen an die Genossenschafter erfolgen schriftlich, durch Anschlag in der Sammelstelle, Umbieten oder Inserate im Amtsanzeiger. [Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Vorstand: mindestens 5 Mitglieder].[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Präsident, Vizepräsident, Sekretär und Kassier zeichnen kollektiv zu zweien.].Gemäss Erklärung vom 01.04.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haldimann, Ulrich, genannt Ueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Haldimann, Ueli, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Gerber, Jakob, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 3318158, Commercial Registry Office Berne, (36)
Käsereigenossenschaft Kreuzweg-Oberlangenegg, in Oberlangenegg, CH-092.5.008.975-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 174 vom 08.09.1993, S. 4718).
Domizil neu:
c/o Scheuner Hansrudolf, Aettenbühl, 3616 Schwarzenegg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kupferschmied, Hans, von Buchholterberg, in Schwarzenegg (Oberlangenegg), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Rudolf, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Karl, von Oberlangenegg, in Süderen (Wachseldorn), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegenthaler, Christian, von Schangnau, in Oberlangenegg, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber, Franz, von Oberlangenegg, in Oberlangenegg, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haldimann, Ueli, von Bowil, in Oberlangenegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.