Reports for Vincenza Sicuranza
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Vincenza Sicuranza
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 1745975, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sicuranza Personalberatung GmbH, in Zürich, CHE-288.091.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2014, Publ. 1642481).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dimo, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publication number: 1642481, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sicuranza & Ton Personalberatung GmbH, in Zürich, CHE-288.091.161, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 34 vom 19.02.2014, Publ. 1354355).
Statutenänderung:
25.07.2014.
Firma neu:
Sicuranza Personalberatung GmbH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Erlenbach ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Dimo, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 6958346, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Sicuranza & Ton Personalberatung GmbH, in Zürich, CH-020.4.048.788-5, Limmatquai 4, 8001 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
19.11.2012.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung von Unternehmen in Personalfragen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 19.11.2012 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ton, Tieu Quyen, von Thun, in Bern, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sicuranza, Vincenza, von Küsnacht ZH, in Küsnacht ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.