Reports for Luan Shej
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Luan Shej
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005562762, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Farkas Gerüstbau AG, in Zürich, CHE-107.487.626, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2017, S.0, Publ. 3473027).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Farkas, Imre, von Zürich, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shej, Luan, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: mazedonischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Shej, Nezir, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Weiningen (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4344643, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Farkas Holding AG, in Zürich, CHE-495.321.462, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2017, Publ. 3373729).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shabani, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf ZH, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Shej, Luan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Weiningen (ZH), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 3767073, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
Flex Gerüstbau GmbH, bisher in Zürich, CHE-364.896.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, Publ. 928305).
Statutenänderung:
13.09.2017.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
c/o FAMIK Fassadenisolationen GmbH, Schlöfflistrasse 5a, 8832 Wilen b. Wollerau. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shej, Luan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Geroldswil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 19 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Shabani, Muhamed, serbischer Staatsangehöriger, in Birmensdorf (ZH), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Özbadereli, Eyüp, von Eschenbach (SG), in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.