Reports for Zulfikar Ali Irfhan Shaikh
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Zulfikar Ali Irfhan Shaikh
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004898399, Commercial Registry Office Schwyz, (130)
GreenLivingWorld GmbH, bisher in Aarau, CHE-356.590.549, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 78 vom 24.04.2017, Publ. 3482315).
Statutenänderung:
08.04.2020. 15.04.2020.
Sitz neu:
Freienbach.
Domizil neu:
Eichenstrasse 6, 8808 Pfäffikon SZ.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung grüner, nachhaltiger Geschäftszweige, die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Green Co Working (Zurverfügungstellung von Arbeitsräumen), Green Online Business Network, Konzeption, Marketing, Beratung, Coaching und Training mit Schwerpunkt Gesundheit, Ernährung und Reisen, das Anbieten von Workshops, den Handel mit Bio-Lebensmitteln und Lifestyle-Produkten sowie die Entwicklung und Unterstützung von Startups. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shaikh, Zulfikar Ali Irfhan, von La Chaux-de-Fonds, in Küttigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bryner, Fabian, von Möriken-Wildegg, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shaikh, Uzma, von La Chaux-de-Fonds, in Küttigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Büchler, Stephan, von Altishofen, in Egg, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 3482315, Commercial Registry Office Aargau, (400)
GreenLivingWorld GmbH, in Aarau, CHE-356.590.549, Laurenzenvorstadt 87, 5000 Aarau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.04.2017.
Zweck:
Entwicklung grüner, nachhaltiger Geschäftszweige, Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Green Co Working (Zurverfügungstellung von Arbeitsräumen), Green Online Business Network, Konzeption, Marketing, Beratung, Coaching und Training mit Schwerpunkt Gesundheit, Ernährung und Reisen, Anbieten von Workshops, Handel mit Bio-Lebensmitteln und Lifestyle-Produkten sowie Entwicklung und Unterstützung von Startups;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 10.04.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Bryner, Fabian, von Möriken-Wildegg, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shaikh, Uzma, von La Chaux-de-Fonds, in Küttigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Shaikh, Zulfikar Ali Irfhan, von La Chaux-de-Fonds, in Küttigen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publication number: 7098998, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Open Text AG, in Baden, CHE-108.510.328, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 17.07.2012, Publ. 6772944).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Junod, Simone, von Sainte-Croix, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Shaikh, Zulfikar, von La Chaux-de-Fonds, in La Chaux-de-Fonds, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berner, Georg, von Bern, in Stein am Rhein, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhler, Walter, deutscher Staatsangehöriger, in Baldham (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rieche, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Düsseldorf (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, André, von Worb, in Röhrmoos (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Zweigniederlassung neu:
[Folgende Zweigniederlassungen sind aufgehoben worden:] [gestrichen: Aarau (CHE-489.346.459), (HR AG)].