Reports for Sherilyn Shackell
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Sherilyn Shackell
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 923529, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IMD International Search Group, in Zürich, CH-020.6.000.430-2, Verein (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6725620).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Shackell, Sherilyn, britische Staatsangehörige, in Newbury (UK), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Vizepräsidenten;
Sutter, Peter, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisher, Jo-Anne Agnieszka, australische Staatsangehörige, in Melbourne (AU), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Vizepräsidenten.
Publication number: 6302118, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IMD International Search Group, in Zürich, CH-020.6.000.430-2, Verein (SHAB Nr. 66 vom 06.04.2009, S. 36, Publ. 4958724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fuller, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mendham (NJ/US), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Shackell, Sherilyn.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mohr, Dr. Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Giessen (DE), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Vizepräsidenten;
Shackell, Sherilyn, britische Staatsangehörige, in Newbury (UK), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Vizepräsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fuller, Thomas].
Publication number: 4468476, Commercial Registry Office Zurich, (20)
IMD - International Search and Consulting Network, in Zürich, CH-020.6.000.430-2, Verein (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2007, S. 25, Publ. 3812344).
Statutenänderung:
15.11.2007.
Organisation neu:
Vorstand von höchstens neun Mitgliedern und Vereinsversammlung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jackson, Barrie, britischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hiribarrondo, Albert, französischer Staatsangehöriger, in Montgeron (FR), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Fuller, Thomas, amerikanischer Staatsangehöriger, in Mendham (NJ/US), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Shackell, Sherilyn;
Shackell, Sherilyn, britische Staatsangehörige, in Newbury (UK), Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Fuller, Thomas.