Reports for Riccardo Seitz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Riccardo Seitz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005630075, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Stiftung Maienburg, in Zürich, CHE-101.865.865, Stiftung (SHAB Nr. 156 vom 15.08.2018, Publ. 4415911).
Domizil neu:
Keltenstrasse 30, 8044 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suarez, Dr. Antonio, von Zürich, in Zürich, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alarcón Garcia, Juan J., spanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Benito, Dr. Francisco, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saenz-Erro, Antonio M., von Flums, in Flums, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seitz, Riccardo, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
András-Ottrubay, Elisabeth, von Luzern, in Zürich, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dominguez, Maria Isabel, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Anne, von Genève, in Menzingen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3549109, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Kulturgemeinschaft Arbor, in Zürich, CHE-106.825.086, Ackermannstrasse 25, 8044 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
09.06.1961, 06.07.2006.
Zweck:
Zweck des Vereins ist die Förderung der menschlichen, beruflichen, kulturellen und geistigen Bildung, vorab von jugendlichen Personen in der Schweiz.
Mittel:
Beiträge der Mitglieder und Gönner, freiwillige Gaben, Spenden, Legate, Beiträge staatlicher Stellen, Institutionen aller Art und von Privatpersonen.
Eingetragene Personen:
Seitz, Riccardo, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schibli, Barbara, von Fislisbach, in Zürich, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, André, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Sekretär und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flochová, Elena, slowakische Staatsangehörige, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Andrea, von Dielsdorf, in Dielsdorf, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pliska, Pavel, von Wallisellen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Urs Christoph, von Mühlau, in Dietlikon, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theuerzeit, Elisabeth, von Zürich, in Risch, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Primo, Barbara, von Lugano, in Zürich, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
TCM Treuhand GmbH (CHE-109.601.749), in Bülach, Revisionsstelle.
Commercial Registry Office Zurich, (20)
Internationale Stiftung der Familie IDF, in T h a l w i l, Förderung und Unterstützung von Initiativen zugunsten der Familie, Stiftung (SHAB Nr. 206 vom 24.10.1994, S. 5828).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frondoni, Stefano, von Grosswangen, in Massagno, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tricot, Michel, französischer Staatsangehöriger , in Denges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seitz, Riccardo, von Zürich, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied];
Geinoz, Francois, von Enney, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorlet, Felix, von Villeneuve FR, in Villars-sur-Glâne, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.