Reports for Ulrich Seiler
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Ulrich Seiler
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005017770, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ambühl Werbetechnik AG, in Mühleberg, CHE-107.148.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2020, Publ. 1004927679).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seiler, Ulrich, von Frauenfeld, in Rangsit (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vellone, Salvatore, von Studen BE, in Studen BE, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Roman Michael, von Frauenfeld, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004620612, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ambühl Werbetechnik AG, in Mühleberg, CHE-107.148.911, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 32 vom 16.02.2016, Publ. 2668723).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Roman Michael, von Frauenfeld, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Seiler, Ulrich, von Frauenfeld, in Rangsit (TH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Greng, Präsident, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 5867884, Commercial Registry Office Berne, (36)
Ambühl Werbung AG, in Mühleberg, CH-035.3.000.486-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2010, S. 5, Publ. 5658744).
Statutenänderung:
19.10.2010.
Firma neu:
Ambühl Werbetechnik AG.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die allgemeine Beratung auf werbetechnischem Gebiet, insbesondere auf dem Gebiete der Grafik und des Siebdruckes;
die Herstellung von Werbeträgern aller Art, insbesondere von Beschriftungen usw. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an andern Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Ulrich, von Frauenfeld, in Greng, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher:in Faoug];
Vellone, Salvatore, von Studen BE, in Bern, Mitglied, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: italienischer Staatsangehöriger].