Reports for Steve Seidel
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Steve Seidel
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 6341084, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Herzog Holz AG, in Menziken, CH-400.3.021.485-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 131 vom 08.07.2011, S. 0, Publ. 6244826).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Heinz, von Reinach AG, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Michael, von Grosswangen, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6341080, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Herzog Bau AG, in Menziken, CH-400.3.021.483-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2007, S. 2, Publ. 4212428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller, Heinz, von Reinach AG, in Menziken, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dubach, Michael, von Grosswangen, in Reinach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 3241520, Commercial Registry Office Solothurn, (241)
SIB Holzbau GmbH, in Erlinsbach SO, CH-241.4.005.576-3, Langmattacker 1, 5015 Erlinsbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.01.2006.
Zweck:
Ausführung von Montagearbeiten im Holzbau sowie Planung, Erstellung und Vertrieb von Blockhäusern. Kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Niederlassungen im In- und Ausland errichten, Immobilien vermitteln, erwerben, verwalten und verkaufen, ferner alle Geschäfte tätigen, die der Förderung des Gesellschaftszweckes dienen.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma 'SIB Sepp Imfeld Baumontagen', in Erlinsbach SO (CH-249.1.002.911-7), gemäss Vertrag vom 26.01.2006 und Bilanz per 31.12.2005 mit Aktiven von CHF 49'831.64 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 29'776.75, wofür CHF 20'000.-- auf das Stammkapital angerechnet und CHF 54.89 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Imfeld, Josef, von Lungern, in Erlinsbach SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000.--;
Seidel, Steve, deutscher Staatsangehöriger, in Erlinsbach SO, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.--.