Reports for Christoph Sehringer
Mandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christoph Sehringer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006115063, Commercial Registry Office Zug, (170)
EWR Consulting & Trading AG, in Hünenberg, CHE-101.560.302, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2021, Publ. 1005361393).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
1A Beratung & Revision GmbH (CHE-115.472.265), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sehringer, Christoph, von Basel, in Sliema (MT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Mosta (MT)];
Annen, Yolanda, von Cham, in Sins, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Allmen AG, Treuhandgesellschaft (CHE-110.254.695), in Hünenberg, Revisionsstelle.
Publication number: HR02-1005469780, Commercial Registry Office Zug, (170)
Unishare AG, in Steinhausen, CHE-114.900.407, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 03.09.2018, Publ. 4447451).
Statutenänderung:
25.04.2022.
Sitz neu:
Hünenberg.
Domizil neu:
Rothusstrasse 21, 6331 Hünenberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sehringer, Christoph, von Basel, in Sliema (MT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Sehringer , Christoph, in Mosta (MT)].
Publication number: 5061916, Commercial Registry Office Zug, (170)
Unishare AG, in Baar, CH-170.3.033.448-6, Neuhofstrasse 8, 6340 Baar, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
26.05.2009.
Zweck:
Beteiligung an und Verwaltung von industriellen und kommerziellen Unternehmungen aller Art sowie Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von materiellen und immateriellen Vermögenswerten aller Art, insbesondere Grundstücke erwerben;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 250'000.00.
Aktien:
500 vinkulierte Namenaktien zu CHF 500.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vertrag vom 26.05.2009 sämtliche Aktien der BudgetClub AG, in Baar (CH-170.3.033.300-9), wofür 500 Namenaktien zu CHF 500.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Sehringer, Christoph, von Basel, in Mosta (MT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nachira, Piero, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bader Rüedi, Jacqueline, von Basel, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vitop Consulting AG (CH-170.3.017.632-5), in Zug, Revisionsstelle.