Reports for Yves Laurent Seganfreddo
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Yves Laurent Seganfreddo
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005215757, Commercial Registry Office Zurich, (20)
YLS-INNOVATION GmbH, in Zürich, CHE-138.425.259, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 119 vom 24.06.2013, S.0, Publ. 933413).
Statutenänderung:
26.05.2021.
Sitz neu:
Küsnacht (ZH).
Domizil neu:
Dorfstrasse 5, 8700 Küsnacht ZH.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seganfreddo, Yves Laurent, von Arbon, in Küsnacht (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Publication number: HR02-1004466743, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Verein (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2017, Publ. 3756571).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid-Czebe, Denise, von Zürich, in Kilchberg ZH, Co-Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Althaus, Felix Rudolf, von Langnau im Emmental, in Boppelsen, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Seganfreddo, Yves Laurent, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wanner Keller, Roger Marc, von Fraubrunnen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wenke, Theis Karlheinz, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Dr. Peter Reinhard, von Zürich, in Kilchberg (ZH), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Co-Präsident, mit Einzelunterschrift];
Faehnrich Cavanagh, Jana Alexandra, von Zürich, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Meili, Barbara, von Russikon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Rütsche, Claudia, von Zürich, in Dübendorf, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 3756571, Commercial Registry Office Zurich, (20)
UZH Alumni, in Zürich, CHE-440.055.021, Verein (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3644971).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grüninger, Servan Luciano, von Hallau, in Biel/Bienne, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Müller, Ulrike Elisabeth, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Peter, Thomas, von Hedingen, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Seganfreddo, Yves Laurent, von Arbon, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wanner Keller, Roger Marc, von Fraubrunnen, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Wenke, Theis Karlheinz, von Feusisberg, in Feusisberg, Mitglied des Vorstandes, Quästor, mit Einzelunterschrift.