Reports for Charlotte Seeholzer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Charlotte Seeholzer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006129288, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Genossenschaft Ami, in Rheineck, CHE-100.580.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 26.11.2021, Publ. 1005343500).
Statutenänderung:
05.09.2024.
Sitz neu:
Altstätten.
Domizil neu:
Forst 1, 9450 Altstätten SG.
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [bisher: Pflichten: Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Genossenschaft an ihre Mitglieder erfolgen per Brief oder E-Mail. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 11.04.2011 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Anpassung aufgrund geänderter Eintragungspraxis.] [bisher: Gemäss Erklärung vom 11.04.2011 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Seeholzer, Charlotte, von Bischofszell, in Adliswil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Diana, von Entlebuch, in Mauren (LI), Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Rheineck];
Grabher, Heinz, österreichischer Staatsangehöriger, in Vaduz (LI), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kern, Michel, von Basel, in Wollerau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 4010901, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Ami, in Zürich, CHE-100.580.644, Genossenschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3895655).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofstetter, Diana, von Entlebuch, in Rheineck, Präsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Chur, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Seeholzer, Charlotte, von Bischofszell, in Adliswil, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift];
Fener, Annelise, von Entlebuch, in Oberglatt, Mitglied der Verwaltung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2498672, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Ami, in Zürich, CH-020.5.900.512-4, Gemeinsame Verwaltung nach dem Selbsthilfeprinzip von Vermögensobjekten, Genossenschaft (SHAB Nr. 84 vom 05.05.2003, S. 19, Publ. 975672).
Domizil neu:
c/o Fritz Hofstetter, Regensdorferstrasse 13, 8049 Zürich.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eigenmann, Friedrich, von Waldkirch, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Seeholzer, Charlotte, von Bischofszell, in Adliswil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.