Reports for Christine Scramoncin
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christine Scramoncin
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005149701, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Digitalis AG Tax, Audit & Consulting, in Zürich, CHE-141.919.616, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2018, Publ. 4065541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scramoncin, Christine, von Zürich, in Dietlikon, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Stüssi, Urs Christoph, von Zürich, in Maur, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publication number: HR02-1004737481, Commercial Registry Office Zurich, (20)
BDO AG, in Zürich, CHE-105.952.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2019, Publ. 1004665788).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Daniela, von Bürglen (UR), in Bürglen (UR), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blattert, Stefan, von Steffisburg, in Bolligen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausmann, Rainer, von Aarau und Schafisheim, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Herceg, Damir, von St. Gallen, in Uzwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, André, von Buochs, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
Briker, Sara, von Flüelen, in Altdorf UR, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hofer, Andrea, von Rothrist, in Aarau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Perolo, Jessica, von Genève, in Conthey, mit Kollektivprokura zu zweien;
Reck, Michael, von Safenwil, in Brittnau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Zwicker, Rolf, von Schaffhausen, in Worb, mit Kollektivprokura zu zweien;
de Mesquita, Pedro, von Genève, in Lancy, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Blumer, Stephan, von Glarus Süd, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Borer, Beat, von Kleinlützel, in Kleinlützel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Duss, Andreas, von Luzern, in Inwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Markus, von Zürich, in Oberlunkhofen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jacobsen, Sandra, von Rossa, in Adlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Sandro, von Wauwil und Rothenburg, in Horw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Stéphanie, von Seltisberg, in Suhr, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Salathé, Stéphanie];
Scramoncin, Christine, von Zürich, in Dietlikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Rolf, von Escholzmatt-Marbach, in Langenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirth, Isabelle, von Uzwil, in Brugg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publication number: HR02-1004614893, Commercial Registry Office Schaffhausen, (290)
Klauser & Partner AG, in Schaffhausen, CHE-109.895.350, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2018, Publ. 4002213). Gemäss Erklärung vom 01.04.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Contaxa AG (RAB 500'391) (CH-170.3.022.350-7), in Zug, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klauser, Bernhard A., von Nesslau, in Schaffhausen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Krummenau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Ghilardelli, Franco Martino, von Härkingen, in Oberdorf SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Marcel, von Buchs (SG), in Uitikon Waldegg (Uitikon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scramoncin, Christine, von Zürich, in Dietlikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].