Reports for Viktor Scola
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Viktor Scola
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4199155, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Finarama Immobilien AG, bisher in Zürich, CHE-103.639.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 08.06.2009, Publ. 5053328).
Statutenänderung:
18.04.2018.
Sitz neu:
Laax.
Domizil neu:
c/o Viktor Scola, Via Crestas 1, 7031 Laax GR.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scola, Viktor, von Zürich, in Laax, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Monnard, Steffany, von Zürich, in Zürich, mit Einzelunterschrift;
Scola, Elisabeth, von Zürich, in Laax, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 998303, Commercial Registry Office Zug, (170)
Sportpferde Rauchmatt AG, in Steinhausen, CH-170.3.011.574-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2011, Publ. 6482144).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scola, Viktor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 6482144, Commercial Registry Office Zug, (170)
Immosco Plan AG, bisher in Hausen am Albis, CH-170.3.011.574-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2009, S. 32, Publ. 5058308).
Gründungsstatuten:
23.12.1985.
Statutenänderung:
07.12.2011.
Firma neu:
Sportpferde Rauchmatt AG.
Sitz neu:
Steinhausen.
Domizil neu:
c/o Distribution DHG Handelsgesellschaft AG, Sumpfstrasse 28, 6312 Steinhausen.
Zweck neu:
Durchführung von Dienstleistungen im Pferdesport;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen oder gegen Empfangsbescheinigung ausgehändigten Brief, per Telefax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen oder durch Publikation im Schweizerischen Handelsamtsblatt. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scola, Fabia, von Zürich und Ebikon, in Hausen am Albis, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scola, Viktor, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Scola, Victor];
Pinto, Manuel, von Ebikon, in Hausen am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.