Reports for Markus Alfons Schwizer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Markus Alfons Schwizer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005194328, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen TISG, in St. Gallen, CHE-290.315.714, Verein (SHAB Nr. 25 vom 06.02.2020, Publ. 1004824067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Spoerlé, Christian, von Les Verrières, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwizer, Markus, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Axel, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zoller, Erich, von Au (SG), in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Habrik, Roman, von St. Gallen, in Kirchberg SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hüppi, Peter, von Gommiswald, in Gommiswald, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: HR02-1004795418, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Wärmeverbund Kaltbrunn AG, in Kaltbrunn, CHE-464.957.954, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2016, S.0, Publ. 3179141). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.11.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwizer, Markus Alfons, von Kaltbrunn und Nesslau, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gmür, Rudolf, von Amden, in Kaltbrunn, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
HPM Revisionsgesellschaft AG (CHE-105.690.719), in Pfäffikon SZ (Freienbach), Revisionsstelle.
Publication number: HR01-0004447616, Commercial Registry Office St. Gallen, (320)
Trägerverein Integrationsprojekte St. Gallen TISG, in St. Gallen, CHE-332.676.887, Rosenbergstrasse 38, 9001 St. Gallen, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
18.11.2016.
Zweck:
Der Verein erfüllt im Auftrag der St. Galler Gemeinden und der Vereinigung der St. Galler Gemeindepräsidentinnen und Gemeindepräsidenten VSGP Aufgaben in der Unterbringung, Betreuung, sozialen und beruflichen Integration von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Der Verein bezweckt die Förderung der beruflichen Qualifikation in der Gastronomie, im Pflegebereich und weiteren zweckmässigen Arbeitsfeldern, insbesondere für Personen, welche auf dem Arbeitsmarkt Qualifikationsprobleme haben, in der Berufswahlfindung sind und Schwierigkeiten in der Berufsintegration haben. Ferner kann er auch weitere Aktivitäten entfalten, wie Betriebe im Kontext des Asyl- und Flüchtlingsthemas führen und mit Partnern zusammenarbeiten. Die Betriebe werden vom Verein geführt und gefördert durch die Bereitstellung von finanziellen Mitteln, Unterstützung und Beratung sowie Vernetzung mit den verschiedenen Akteuren im politischen, wirtschaftlichen und verwaltungstechnischen Bereich. Der Verein macht keine Eigenwerbung für sich, nur für die Qualifizierungsangebote und ist nicht gewinnstrebend.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Überschüsse der Betriebsrechnung, allfällige Schenkungen, Veranstaltungsbeiträge und Vermächtnisse.
Eingetragene Personen:
Müller, Patrik, von Winterthur, in Mörschwil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Arnold, Alexander, genannt Alex, von Winterthur und Eichberg, in Eichberg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spoerlé, Christian, von Les Verrières, in Ebnat-Kappel, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Götte, Michael, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Tübach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lüthi, Sonja, von Thundorf und Stettfurt, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwizer, Markus, von Kaltbrunn, in Kaltbrunn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sulzer, Dario, von Eglisau, in Wil SG, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zimmermann, Axel, von Pfäfers, in Vättis (Pfäfers), Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stieger, Patrizia, von Oberriet SG, in Hinterforst (Altstätten), Aktuarin (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hochreutener, Roger, von Eggersriet, in Eggersriet, Geschäftsführer, mit Einzelprokura;
OBT AG (CHE-109.029.855), in St. Gallen, Revisionsstelle.