Reports for Philipp Schwerzmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Philipp Schwerzmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005130784, Commercial Registry Office Zug, (170)
Aufbereitungstechnik AG, in Risch, CHE-102.888.923, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2013, S.0, Publ. 1232997).
Statutenänderung:
10.03.2021.
Zweck neu:
Import, Handel, Planung, Projektierung, Herstellung und Installation von Gebäudetechnischen Anlagen im Bereich Sanitär, Heizung, Lüftung, Kälte/Klima sowie elektrotechnischen Systemen und Anlagen. Sie kann sich an Unternehmungen beteiligen, Grundstücke erwerben und veräussern.
Aktien neu:
51 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 51 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwerzmann, Philipp, von Risch, in Risch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 2593399, Commercial Registry Office Zug, (170)
Stiftung Alterszentrum Risch/Meierskappel, in Risch, CHE-100.697.134, Stiftung (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083841).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lutiger, Monika, von Risch, in Holzhäusern ZG, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dössegger, Isabella, von Seon, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dönni, Kurt, von Risch und Wolfenschiessen, in Rotkreuz , Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Serafini-Halden, Ina, von Zürich, in Meierskappel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Michel, Hermina, von Brienz BE, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hammer-Stadelmann, Margrith, von Emmen, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Britschgi, Maria, von Sarnen, in Meierskappel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Marianne, von Rehetobel, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rotkreuz, Mitglied des Stiftungsrates ohne Zeichnungsberechtigung];
Schwerzmann, Philipp, von Risch, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 2537253, Commercial Registry Office Zug, (170)
VERIT Immobilien AG, in Baar, CHE-413.313.189, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2014, Publ. 1378049).
mit Hauptsitz in:
Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Carbone, Mara, italienische Staatsangehörige, in Ebikon, Prokuristin, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schwerzmann, Philipp, von Risch, in Rotkreuz, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.