Reports for Josef Schwere
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Josef Schwere
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 4532074, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Allianz Suisse Versicherungs-Gesellschaft, in Zürich, CH-020.3.907.697-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2008, S. 23, Publ. 4498724).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vertrag vom 11.06.2008 Aktiven von CHF 787'046'964.89 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 787'046'963.89 auf die Allianz Suisse Rückversicherungs-Gesellschaft AG, in Zürich (CH-020.3.031.798-9).
Gegenleistung:
keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwere, Dr. Josef, von Leuggern, in Oberrohrdorf, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Manuel, von Lyssach, in Bremgarten bei Bern, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lauber, Daniel, von Zermatt, in Zermatt, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dennler, Dr. Markus, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 2974438, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Ersatzkasse gemäss den Artikeln 72 - 74 des Bundesgesetzes vom 20. März 1981 über die Unfallversicherung, in Zürich, CH-020.7.901.154-9, Bezweckt, die in Art, Stiftung (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2004, S. 19, Publ. 2385214).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwere, Josef, von Leuggern, in Oberrohrdorf, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schatzmann, Dr. Bruno, von Windisch, in Biel/Bienne, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Keller, Michael, von Kirchberg SG, Muri AG, Sekretär (nicht Mitglied) und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates und Geschäftsführer].
Commercial Registry Office Berne, (36)
Berner Allgemeine Versicherungs-Gesellschaft, in Bern, Betrieb von Versicherungen und Rückversicherungen aller Art im In- und Ausland usw. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 03.11.2000, S. 7486).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gredig, Georg, von Zürich und Tschappina, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bretscher, Jürg, von Winterthur, in Ellikon an der Thur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wittwer, Martin, von Linden, in Worblaufen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Fritz, von Basel und Böbikon, in Unterägeri, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ott, Jürgen Dr., von Deutschland, in Herrliberg, Mitglied der Geschäftslei tung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Barbara, von Murgenthal und Geroldswil, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dörig, Leo, von Appenzell und Zürich, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Walter, von Zürich und Biberstein, in Küsnacht ZH, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kampik, Martin, von Deutschland, in Oberrieden, Mitglied der Geschäftsleitung und Sekretär des Verwaltungsrates (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wädenswil];
Berchtold, Gerhard, von Deutschland, in Leipzig (D), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bucher, Andreas, von Luzern, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eltschinger, Daniel, von Zumholz, in Courtaman, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gross, Christophe, von Martigny, in Villars-sur-Glâne, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Kurth, Therese, von Attiswil, in Urtenen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Metz, Heinz, von Zürich und Jenaz, in Ennetbürgen, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion];
Schmid, Ueli, von Eriswil, in Bern, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spadarotto, Remo, von Uster, in Bern, Mitglied der Direktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bezzola, Peter, von Onsernone, in Spiegel bei Bern, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberwangen b. Bern];
Blattner, Marcel, von Küttigen, in Frauenkappelen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Spiegel bei Bern];
Lindig, Ralph, von Obfelden, in Sarmenstorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petrovics, Zoltan, von Zürich, in Horgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schatzmann, Bruno Dr., von Windisch, in Biel BE, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schenk, Manfred, von Uerkheim, in Schönbühl-Urtenen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Münchenbuchsee];
Schlup, Peter, von Wengi, in Maur, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwere, Josef, von Leuggern, in Oberro hrdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Samuel, von Wil ZH, in Hittnau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.