Reports for Diego Milan Schweizer
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Diego Milan Schweizer
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004844392, Commercial Registry Office Zug, (170)
Agustin AG, in Zug, CHE-292.073.189, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4041099).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schweizer-Toman, Melanie Victoria, von Zürich, in Küsnacht (ZH), Vizepräsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schweizer, Diego Milan, von Worb, in Küsnacht (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1004740278, Commercial Registry Office Zurich, (20)
ProKoVent GmbH, in Küsnacht (ZH), CHE-168.888.575, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2017, S.0, Publ. 3499551).
Statutenänderung:
09.10.2019.
Sitz neu:
Zollikon.
Domizil neu:
Rosengartenstrasse 3, 8125 Zollikerberg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweizer, Diego, von Worb, in Meilen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schweizer, Diego Milan, in Küsnacht (ZH)];
Schweizer-Toman, Melanie, von Zürich, in Meilen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Schweizer, Melanie Victoria, in Küsnacht (ZH)].
Publication number: HR02-1004589345, Commercial Registry Office Zurich, (20)
LiveKom GmbH, in Zürich, CHE-390.762.485, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2018, Publ. 4166313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
ProKoVent GmbH (CHE-168.888.575), in Küsnacht (ZH), Gesellschafterin, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schweizer, Diego, von Worb, in Küsnacht (ZH), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baer, Christoph, von Wädenswil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Hütten, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].