Reports for Fabian Schwarz
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Fabian Schwarz
Holdings
Newest SOGC notifications: Fabian Schwarz
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2735079, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CHE-113.308.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 27.10.2015, Publ. 2447287).
Statutenänderung:
11.03.2016.
Firma neu:
Sifa Immo SA.
weitere Adresse neu:
Via Parlatsch 45, 7016 Trin Mulin.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und Verwalten von sowie den Handel mit Immobilien aller Art;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz-Schneller, Sina, von Disentis/Mustér, in Trin, Präsidentin, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift].
Publication number: 2447287, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CHE-113.308.175, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 145 vom 30.07.2013, Publ. 1006521). Gemäss Erklärung vom 14.10.2015 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Cathomas + Cabernard AG (CH-350.3.001.187-2), in Ilanz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Trin, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: in Disentis/Mustér];
Schwarz-Schneller, Sina, von Disentis/Mustér, in Trin, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Schneller, Sina, von Tamins, in Disentis/Mustér].
Publication number: 1006521, Commercial Registry Office Graubünden, (350)
Cucagna SA, in Disentis/Mustér, CH-350.3.010.079-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2009, S. 13, Publ. 5143524).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwarz, Christoffel, von Disentis/Mustér, in Safenwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwarz, Gion Battesta, von Disentis/Mustér, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schwarz, Fabian, von Disentis/Mustér, in Disentis/Mustér, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift].