Reports for Rolf Heinz Schwager
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Rolf Heinz Schwager
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006102661, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schwager GmbH Treuhand, Steuer- und Versicherungsberatung, in Frick, CHE-104.980.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2022, Publ. 1005575082).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwager, Brigitte, von Bichelsee-Balterswil, in Frick, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwager, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
LDS Holding GmbH (CHE-342.707.182), in Frick, Gesellschafterin, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Reimann, Sibylle, von Oberhof, in Küttigen, Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR01-1006055085, Commercial Registry Office Aargau, (400)
LDS Holding GmbH, in Frick, CHE-342.707.182, Geissgasse 4, 5070 Frick, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
30.05.2024.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen an Unternehmen jeder Art im In- und Ausland. Ferner kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Gründers vom 30.05.2024 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Schwager, Lars Dominic, von Bichelsee-Balterswil, in Küttigen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Schwager, Rolf Heinz, von Bichelsee-Balterswil, in Frick, mit Einzelunterschrift.
Publication number: HR02-1005575082, Commercial Registry Office Aargau, (400)
Schwager GmbH Treuhand, Steuer- und Versicherungsberatung, in Frick, CHE-104.980.020, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2022, Publ. 1005521008).
Statutenänderung:
15.09.2022.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt: Erbringen von Dienstleistungen im Treuhand- und Versicherungswesen, insbesondere in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Revision, Liegenschaftsverwaltung, Firmengründung, Rechts-, Steuer-, Finanz-, Vorsorge- und Versicherungsberatung. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung Büromobiliar, EDV-Anlage, Sachbücher und Fahrzeug, gemäss Vertrag vom 13.01.1999, zum Preise von CHF 12'000.--, der voll an das Stammkapital angerechnet wird.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwager, Rolf, von Bichelsee-Balterswil, in Frick, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 8'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 12'000.00];
Schwager, Lars, von Bichelsee-Balterswil, in Küttigen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Buchs (AG)].