Reports for Thomas Schwab
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Results for the name Thomas Schwab
Holdings
Newest SOGC notifications: Thomas Schwab
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005724781, Commercial Registry Office Berne, (36)
LMGB Landwirtschaftliche Maschinen Genossenschaft Bargen, in Bargen (BE), CHE-101.273.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4374607).
Domizil neu:
c/o Thomas Schwab, Neuenburgstrasse 32, 3282 Bargen BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leiser-Moser, Peter, von Seedorf (BE), in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Andres, Reto, von Bargen (BE), in Kallnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 4374607, Commercial Registry Office Berne, (36)
LMGB Landwirtschaftliche Maschinen Genossenschaft Bargen, in Bargen (BE), CHE-101.273.400, Genossenschaft (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2015, Publ. 1983067).
Domizil neu:
c/o Peter Leiser-Moser, Niederriedstrasse 51, 3282 Bargen BE.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weber, Ulrich, von Bargen BE, in Bargen BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Känel-Henz, Peter, von Bargen BE, in Bargen BE, Beisitzer, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leiser-Moser, Peter, von Seedorf (BE), in Bargen BE, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Augstburger, Thomas, von Konolfingen, in Bargen BE, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mori, Alfred, von Kallnach, in Kallnach, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publication number: 1056243, Commercial Registry Office Berne, (36)
Milchgenossenschaft Bargen, in Bargen BE, CH-073.5.003.315-8, Genossenschaft (SHAB Nr. 165 vom 26.08.2011, Publ. 6311150).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Bargen in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Susanne Leiser-Moser, Niederriedstrasse 51, 3282 Bargen BE. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.05.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwab, Thomas, von Siselen, in Bargen BE, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier oder dem Sekretär];
Leiser, Peter, von Seedorf BE, in Bargen BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien mt dem Kassier oder dem Sekretär];
Känel-Beck, Edith, von Bargen BE, in Bargen BE, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied und Sekretärin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Leiser-Moser, Susanne, von Seedorf BE, in Bargen BE, Mitglied und Kassierin und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Mitglied und Kassierin mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Scheidegger, Rudolf, von Sumiswald, in Bargen BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.