Reports for Hermann Schumacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Hermann Schumacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1005221247, Commercial Registry Office Zurich, (20)
FCZ Trainingszentrum AG, in Zürich, CHE-221.087.410, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 02.04.2020, Publ. 1004864312).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 7055080, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Dolder Kunsteisbahn AG, in Zürich, CH-020.3.906.957-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2010, S. 27, Publ. 5452492).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Andreas, von Uster, in Zürich, Vizepräsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Thomas, von Meikirch, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Mark, von St. Gallen, in Egg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Publication number: 5905196, Commercial Registry Office Zurich, (20)
Genossenschaft Haus des Sportes, in Zürich, CH-020.5.000.175-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2004, S. 20, Publ. 2232620).
Firma neu:
Genossenschaft Haus des Sportes in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 29.10.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Hermann, von Wartau, in Gossau ZH, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bielmann, Peter, von Zürich, in Zürich, Vizepräsident der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Diem, Hans-Ulrich, von Zürich, in Zürich, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Oetiker, Thomas, von Rümlang, in Langnau a.A., Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ogi, Erich, von Zürich, in Egg, Mitglied der Verwaltung und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].