Reports for Christian Schumacher
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Christian Schumacher
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1004757239, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vinantik GmbH, in Heimberg, CHE-101.120.570, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2011, S.0, Publ. 6348772).
Firma neu:
Vinantik GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 06.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publication number: 6483490, Commercial Registry Office Berne, (36)
Curlingbahn Allmend AG, in Bern, CH-035.3.012.319-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 4 vom 06.01.2006, S. 2, Publ. 3181192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rüegger, Alfred, von Rothrist, in Ortschwaben (Meikirch), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg, Mitglied und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heidelberger, Christine, von Solothurn und Niederwil SO, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Brönnimann, Anton, von Wald BE, in Naters, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:Brönnimann, Anton genannt Toni, in Bern, Vizepräsident mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Häsler, Stefan, von Bönigen, in Burgdorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Allmen, Rolf, von Schwarzenburg, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Jürg, von Trubschachen, in Bolligen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauser, Mark, von Glarus, in Zürich, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 6348772, Commercial Registry Office Berne, (36)
Vinantik GmbH, in Steffisburg, CH-092.4.013.931-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 189 vom 30.09.2008, S. 5, Publ. 4670008).
Statutenänderung:
09.09.2011.
Sitz neu:
Heimberg.
Domizil neu:
c/o Christian und Erika Schumacher-Streuli, Pappelweg 83, 3613 Steffisburg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schumacher-Streuli, Erika, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg];
Schumacher, Christian, von Horgen, in Steffisburg (Heimberg), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Steffisburg].