Reports for Fritz Werner Schultze Soares
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Newest SOGC notifications: Fritz Werner Schultze Soares
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: 2942063, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
B4B International AG, in Muttenz, CHE-109.902.642, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2932843).
Firma neu:
B4B International AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(B4B International SA en liquidation) (B4B International Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.06.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultze Soares, Fritz, deutscher Staatsangehöriger, in Bagnes, Präsident des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Porto (PT), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hug, Urs Beat, von Basel, in Arlesheim, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1578655, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Experts for Experts (Schweiz) AG, in Muttenz, CHE-100.113.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2014, Publ. 1289855).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultze, Fritz Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Porto (PT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Urs Beat, von Basel, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publication number: 1289855, Commercial Registry Office Basel-Landschaft, (280)
Experts for Experts (Schweiz) AG, in Muttenz, CHE-100.113.366, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2013, Publ. 1180765).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Plattner, Jürg, von Basel, in Basel, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schultze, Fritz Werner, deutscher Staatsangehöriger, in Porto (PT), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Zesiger, Christian, von Hermrigen, in Schönenbuch, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Urs Beat, von Basel, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien.