Reports for Rolf Schürmann
Credit rating information
Evaluation of credit rating with traffic light as risk indicator. Find out moreMandates
Holdings
Newest SOGC notifications: Rolf Schürmann
The latest updates from the Swiss Official Gazette of Commerce (SOGC) are available in the original language of the source commercial register office only. View all notifications
Publication number: HR02-1006105518, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Verein Kulturwerkstatt Kaserne, in Basel, CHE-103.996.739, Verein (SHAB Nr. 100 vom 27.05.2024, Publ. 1006040317).
Statutenänderung:
07.05.2024. [Statutenänderung ohne publikationspflichtige Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Budliger, Hendrik Maximilian, von Hitzkirch, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlemann, David, von Seeberg, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlumpf, Roland, von Basel, in Binningen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Reuter, Andreas, von Muri bei Bern, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schürmann, Rolf, von Basel, in Basel, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hatebur Wachsmuth, Beatrice, von Basel, in Riehen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
König Gerny, Françoise, von Yverdon-les-Bains, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Focketyn, Hans, belgischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publication number: 5074858, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Emil Respinger-Fonds, in Basel, CH-270.7.001.342-7, Stiftung (SHAB Nr. 68 vom 08.04.2009, S. 7, Publ. 4964154).
Name neu:
Emil Respinger-Fonds in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung des Bürgerrates der Stadt Basel als Aufsichtsbehörde vom 10.03.2009 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Batschelet Hartmann, Suzanne, von Basel und Hermrigen, in Basel, Präsidentin des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsidentin des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Martig, Michael, von Basel und St. Stephan, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Moser, Peter, von Herzogenbuchsee, in Riehen, Vizepräsident des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schürmann, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Goepfert, Jan, von Basel, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Publication number: 4957094, Commercial Registry Office Basel-Stadt, (270)
Louise Aubry-Kappeler-Stiftung, in Basel, CH-270.7.000.041-0, Stiftung (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2008, S. 7, Publ. 4576218).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ryser, Heinz, von Riehen, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schürmann, Rolf, von Basel, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Martig, Michael, von Basel und St. Stephan, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stoppa, Paolo, von Chiasso, in Münchenstein, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Prétôt, Jean-Pierre, von Le Noirmont, in Biel-Benken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schultheiss, Claudia, von Riehen und Basel, in Riehen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.